София, Mercedes-Benz O305 № 1303
Горад | Прадпрыемства | № | Дзярж.№ | З... | Па... |
София | гараж "Земляне" | 1303 | СА 1167 АН | 01.04.2006 | 02.06.2017 |
3 | 15.02.2006 | 01.04.2006 |
С 4251 ТТ | 07.1999 | 15.02.2006 |
гараж ''Малашевци'' | 2559 | 05.05.1997 | 07.1999 |
Берлин | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 1641 | B-V 1641 | 22.02.1983 | 29.07.1997 |
Дзяржнумар: | СА 1167 АН |
Група: | Столичен Автотранспорт ЕАД |
Горад: | София Болгария |
Лакацыя: | "Столичен Автотранспорт "ЕАД |
Прадпрыемства: | гараж "Земляне" |
Мадэль: | Mercedes-Benz O305 |
Пабудаваны: | 02.1983 |
Заводскі №: | 35528 |
VIN: | 30700013035528 |
Бягучы стан: | Спісаны |
Прызначэнне: | Лінейны |
Пачатак працы: | 01.04.2006 |
Адстаўлены: | 13.09.2016 |
Спісаны: | 02.06.2017 |
Утылiзаваны: | 09.2018 |
Бивш транспортен оператор:BVG-Berlin.
Дата на доставка:05.05.1997г.
На линия:19.05.1997г.
Спрян от линия: 11.2016г.
От 11.2016г.е преместен в гараж Дружба на склад за брак.
От 05.2017г.е върнат в гараж Земляне.
Спрян от линия:02.06.2017г.
От 06.2017г.е преместен в гараж Дружба на склад за брак.
От 09.2018г.закаран в Макметал за брак. |
Условные фото: хаваць / паказваць
Другарадныя фотаздымкі: хаваць / паказваць
↑ 2 чэрвеня 2017 г. Спісаны
|
Гараж Дружба
13 студзеня 2017 г., пятніца Аўтар: wolf_rusi
|
¤ |
2017
2016
|
Улица Нарцис Маршрут 64
28 верасня 2016 г., серада Аўтар: Emperor
|
¤ |
|
Ж.к. Иван Вазов
29 чэрвеня 2016 г., серада Аўтар: spicy_e
|
¤ |
|
Околовръстен път Маршрут 111
17 мая 2016 г., аўторак Аўтар: Emperor
|
¤ |
2016
2015
|
Семинарията Маршрут 67
14 верасня 2015 г., панядзелак Аўтар: Emperor
|
¤ |
|
Хюндай България Маршрут 108
28 жніўня 2015 г., пятніца Аўтар: Viktor Hristov
|
¤ |
|
Овча купел Маршрут 45
2015 г. Аўтар: Emperor
|
¤ |
|
Булевард Александър Стамболийски Маршрут 56
2015 г. Аўтар: Emperor
|
¤ |
2015
2013
|
Автостанция Хладилника Маршрут 10ТМ
4 чэрвеня 2013 г., аўторак Аўтар: Emperor
|
¤ |
|
Село Мало Бучино Маршрут 56
2 сакавіка 2013 г., субота Аўтар: Emperor
|
¤ |
2013
2011
|
Автостанция Хладилника Маршрут 9ТМ
8 мая 2011 г., нядзеля Аўтар: Emperor
|
¤ |
↑ 1 красавіка 2006 г. Перанумараваны/перададзены у межах гораду
↑ 15 лютага 2006 г. Змена дзяржнумару (у межах прадпрыемства)
|
Гараж Земляне
spirka.org
кастрычнік 2005 г. Даслаў Emperor
|
— |
↑ ліпень 1999 г. Перанумараваны/перададзены у межах гораду
↑ 29 ліпеня 1997 г. — 5 мая 1997 г. Адпраўлены ў іншы горад
↑ 22 лютага 1983 г. Паступiў на прадпрыемства
За абмеркаванне палiтыкi будзе выносiцца бан на 1 месяц
Вы не ўвайшлі на сайт. Каментары могуць пакідаць толькі зарэгістраваныя карыстачы.
Cпісы рухомага складу:
|