Sofia, Mercedes-Benz O305 č. 1303
Mesto | Vozovňa | č. | EČV/ŠPZ/RZ | Since... | To... |
Sofia | Zemlyane Garage | 1303 | СА 1167 АН | 01. 04. 2006 | 02. 06. 2017 |
3 | 15. 02. 2006 | 01. 04. 2006 |
С 4251 ТТ | 7/1999 | 15. 02. 2006 |
Malashevtsi Garage | 2559 | 05. 05. 1997 | 7/1999 |
Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 1641 | B-V 1641 | 22. 02. 1983 | 29. 07. 1997 |
EČV/ŠPZ/RZ: | СА 1167 АН |
Group: | Metropolitan Autotransport EAD |
Mesto: | Sofia Bulgaria |
Location: | "Metropolitan Autotransport" EAD |
Vozovňa: | Zemlyane Garage |
Typ: | Mercedes-Benz O305 |
Výroba: | 2/1983 |
Výrobné číslo: | 35528 |
VIN: | 30700013035528 |
Súčasný stav: | Vyradené |
Účel: | Osobné |
Launched: | 01. 04. 2006 |
Halted: | 13. 09. 2016 |
Vyradenie: | 02. 06. 2017 |
Scrapped: | 9/2018 |
Бивш транспортен оператор:BVG-Berlin.
Дата на доставка:05.05.1997г.
На линия:19.05.1997г.
Спрян от линия: 11.2016г.
От 11.2016г.е преместен в гараж Дружба на склад за брак.
От 05.2017г.е върнат в гараж Земляне.
Спрян от линия:02.06.2017г.
От 06.2017г.е преместен в гараж Дружба на склад за брак.
От 09.2018г.закаран в Макметал за брак. |
Conditional photos: skryť / zobraziť
Sekundárne fotografie: skryť / zobraziť
|
Гараж Дружба
piatok 13. januára 2017 Autor: wolf_rusi
|
¤ |
2017
2016
|
Улица Нарцис Linka 64
streda 28. septembra 2016 Autor: Emperor
|
¤ |
|
Ж.к. Иван Вазов
streda 29. júna 2016 Autor: spicy_e
|
¤ |
|
Околовръстен път Linka 111
utorok 17. mája 2016 Autor: Emperor
|
¤ |
2016
2015
|
Семинарията Linka 67
pondelok 14. septembra 2015 Autor: Emperor
|
¤ |
|
Булевард Александър Стамболийски Linka 56
2015 Autor: Emperor
|
¤ |
2015
2013
|
Автостанция Хладилника Linka 10ТМ
utorok 4. júna 2013 Autor: Emperor
|
¤ |
|
Село Мало Бучино Linka 56
sobota 2. marca 2013 Autor: Emperor
|
¤ |
2013
2011
|
Автостанция Хладилника Linka 9ТМ
nedeľa 8. mája 2011 Autor: Emperor
|
¤ |
↑ 1. apríla 2006 Prečíslovaný/premiestnený v rámci mesta
↑ 15. februára 2006 Change of state number (within the company)
|
Гараж Земляне
spirka.org
Október 2005 Zaslal Emperor
|
— |
↑ Júl 1999 Prečíslovaný/premiestnený v rámci mesta
↑ 29. júla 1997 — 5. mája 1997 Premiestnené do iného mesta
↑ 22. februára 1983 Vstúpil do spoločnosti
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie ste rihlásený. Komentovať môžu iba prihlásené používatelia.
Záznam vozidiel:
|